Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 1997-02-13 fjernes Navne: THORVIG PLANTAGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbakkevej 3, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Direktion: Johannes Skak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 82.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-16 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er skovdrift samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Vedtægter: 1995-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 tilføjes Navne: THORVIG PLANTAGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-18 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1066 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-18 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-18 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbakkevej 3, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1066 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)