Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-01-06 fjernes Navne: RH-EJENDOMS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 289, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Revisor: Finn Lyngvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 fjernes Bestyrelse: Hans Jørn Lindeskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 fjernes Direktion: Erik Henning Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 152.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og til REVISORHUSET A/S at udleje den faste ejendom, hvorfra revisionsselskabet driver revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Vedtægter: 1990-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Navne: RH-EJENDOMS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-08 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1057 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-08 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-08 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 289, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1057 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Finn Lyngvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)