Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Thuesen | 30.09.2022 | direktør |
Stig Holmegaard Thygesen | 30.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Højland | 14.02.2020 | 30.09.2022 | direktør |
Bendt Otto Elfang | 01.01.1990 | 14.02.2020 | direktør |
William Daniel Brüel | 01.01.1990 | 22.07.1991 | direktør |
Susanne Saul Stakemann | 01.01.1990 | 06.09.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Thuesen | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Stig Holmegaard Thygesen | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Dirch Krogh Steffensen | 14.02.2020 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Højland | 22.04.2012 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bendt Otto Elfang | 01.01.1990 | 14.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Dirch Krogh Steffensen | 01.01.1990 | 22.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Claus Christian Rudolph Olsen | 01.01.1990 | 01.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Thomsen | 01.01.1990 | 22.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
William Daniel Brüel | 01.01.1990 | 22.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Haug | 01.01.1990 | 22.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 06.09.1990 | bestyrelsesmedlem |