Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Klemmensen | 30.01.1999 | 26.03.2003 | direktion |
Jacob Frank | 01.01.1990 | 31.12.1998 | direktion |
Morten Givskov Sørensen | 01.01.1990 | 17.12.1992 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.01.1990 | 07.09.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Klemmensen | 01.01.1990 | 26.03.2003 | bestyrelse |
Henrik Klemmensen | 01.01.1990 | 30.06.2000 | bestyrelse |
Jacob Frank | 01.01.1990 | 01.03.1999 | bestyrelse |
Jens Erik Bjørn | 01.01.1990 | 17.12.1992 | bestyrelse |
Morten Givskov Sørensen | 01.01.1990 | 17.12.1992 | bestyrelse |