Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbyen 13, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-11 fjernes Direktion: Bjarne Ruby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-11 fjernes Navne: VIBY ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbyen 13, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 78, 2., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive proces- og produktudvikling og salg af viden og informationsbaserede ydelser, havbrug og dermed tilknyttet aktivitet samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse med førnævnte stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Navne: VIBY ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-12-27 fjernes Navne: ANALYSEINSTITUTTET VIBY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Vedtægter: 2004-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-16 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 fjernes Revisor: INTERMEZZO 9499. STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 fjernes Bestyrelse: Egon Ludvig Kjerstejn Rosenberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-20 fjernes Revisor: KONSULENTFIRMAET LUND & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-15 tilføjes Revisor: INTERMEZZO 9499. STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-15 tilføjes Navne: ANALYSEINSTITUTTET VIBY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-14 fjernes Navne: UDVIKLINGSFIRMAET VIBY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Bestyrelse: Kirsten Julian Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Revisor: KONSULENTFIRMAET LUND & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-10 tilføjes Revisor: KONSULENTFIRMAET LUND & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-10 fjernes Revisor: Palle Aagaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Navne: UDVIKLINGSFIRMAET VIBY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-27 fjernes Navne: VICH 2078 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-27 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 78, 2., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Julian Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: VICH 2078 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Palle Aagaard Sørensen, KONSULENTFIRMAET LUND & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)