Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strand Alle 5, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-08 fjernes Navne: HUMLEBÆK ERHVERVSINVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-08 fjernes Revisor: Thomas Benedictsen-Nislev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-08 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Bestyrelse: Jan Jacobsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Direktion: Ulf Torbjørn August Henrikson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 fjernes Bestyrelse: Gitte Seeberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-12 tilføjes Navne: HUMLEBÆK ERHVERVSINVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-11 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3692 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-11 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investerings- og rådgivningsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, eller af selskabets direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-09 tilføjes Vedtægter: 1990-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strand Alle 5, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3692 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Thomas Benedictsen-Nislev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)