Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Illum | 01.06.2006 | 10.03.2008 | direktion |
Brian Lund Mollerup | 25.05.1998 | 01.06.2006 | direktion |
Mogens Nielsen | 01.01.1990 | 25.05.1998 | direktion |
Peter Møller | 01.01.1990 | 09.04.1991 | direktion |
Thomas Meldal | 01.01.1990 | 09.04.1991 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 27.08.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Rye Vadmand | 24.08.2007 | 10.03.2008 | formand |
Jens Peter Illum | 01.05.2000 | 10.03.2008 | bestyrelse |
Annette Kreiner | 01.05.2000 | 10.03.2008 | bestyrelse |
Mogens Nielsen | 01.05.2000 | 24.08.2007 | formand |
Kennet Berlin | 26.09.1999 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Jens Ove Bylling Jensen | 26.09.1999 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Carsten Peder Berg | 27.09.1998 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Annette Kreiner | 24.06.1998 | 26.09.1999 | bestyrelse |
Villy Rasmussen | 29.12.1997 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Holger Kjeldsen | 02.10.1996 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Bent Sole Pedersen | 02.10.1996 | 27.09.1998 | bestyrelse |
Kurt Jakobsen | 01.01.1990 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Carsten Møller Christiansen | 01.01.1990 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Jan Højer Hinnerskov | 01.01.1990 | 24.06.1998 | bestyrelse |
Steen Gede | 01.01.1990 | 29.12.1997 | bestyrelse |
Vilhelm Dahl Eriksen | 01.01.1990 | 28.09.1997 | bestyrelse |
Mogens Arne Rasmussen | 01.01.1990 | 02.10.1996 | bestyrelse |
Holger Gantzel Poulsen | 01.01.1990 | 08.10.1993 | bestyrelse |
Jens Peter Illum | 01.01.1990 | 13.01.1992 | bestyrelse |
Mogens Nielsen | 01.01.1990 | 13.01.1992 | bestyrelse |
Aksel Bjødstrup Andreasen | 01.01.1990 | 09.04.1991 | bestyrelse |
Steen Rasmussen | 01.01.1990 | 09.04.1991 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.01.1990 | 27.08.1990 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 27.08.1990 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.01.1990 | 27.08.1990 | formand |