Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Regitse Johnsen | 01.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 30.08.1990 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Katja Lucie Sophie Reventlow-Grinling | 26.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Jon Nicholas Reventlow-Grinling | 01.11.2010 | bestyrelse |
Regitse Johnsen | 01.01.1990 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alexander Ditlev Gorm Reventlow-Grinling | 01.11.2010 | 26.05.2015 | bestyrelse |
Bjarne Johnsen | 16.07.2000 | 01.11.2010 | bestyrelse |
Sidsel Bloch | 01.01.1990 | 01.11.2010 | bestyrelse |
Flemming Lindrum Toft | 01.01.1990 | 03.07.2000 | bestyrelse |
Bjarne Johnsen | 01.01.1990 | 02.12.1994 | bestyrelse |
Rupert Gorm Reventlow-Grinling | 01.01.1990 | 02.12.1994 | formand |
Anne Blom | 01.01.1990 | 18.08.1993 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.01.1990 | 30.08.1990 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 30.08.1990 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.01.1990 | 30.08.1990 | formand |