Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-12-28 fjernes Navne: EURO SPORT MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Torben Oxes Alle 5, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Stiftere: Ivan Benes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-19 fjernes Direktion: Ivan Benes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torben Oxes Alle 5, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Direktion: Ivan Benes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er ledelse, rådgivning, reklame og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Navne: EURO SPORT MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Stiftere: Ivan Benes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Vedtægter: 1989-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)