Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2011-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 35, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-03 fjernes Navne: PETRICHEM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-10-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 fjernes Bestyrelse: Tommaso Misciattelli Mocenigo Soranzo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 fjernes Direktion: Tommaso Misciattelli Mocenigo Soranzo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 35, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglporten 2, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-12-10 tilføjes Bestyrelse: Mette Vibeke Misciattelli Mocenigo Soranzo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-10 fjernes Bestyrelse: Pirjo Johanna Mäljä (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglporten 2, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglporten 2, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-03-01)
Den 2006-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglporten 2, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-03-01)
Den 2006-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-07 tilføjes Bestyrelse: Pirjo Johanna Mäljä (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-07 fjernes Bestyrelse: Erik Waldemar Werring Clem (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Direktion: Tommaso Misciattelli Mocenigo Soranzo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Direktion: Jonna Marie de Zoete (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Thoregaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-22 fjernes Bestyrelse: Jens Viuff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-27 tilføjes Bestyrelse: Erik Waldemar Werring Clem (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-27 fjernes Bestyrelse: Carl Jørgen Clasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med kemikalier og plastråstoffer i Norden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 tilføjes Vedtægter: 1998-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-24 tilføjes Navne: PETRICHEM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-23 fjernes Navne: PETRIMEX NORDEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Binavne: PETRICHEM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Bestyrelse: Carl Jørgen Clasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 fjernes Bestyrelse: Vladimir Palenik (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-12 fjernes Direktion: Alfred Marek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-28 fjernes Direktion: Alexej Brencic (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 fjernes Bestyrelse: Dusan Slezak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Navne: PETRIMEX NORDEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-30 fjernes Navne: VICH 2037 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-30 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Binavne: PETRICHEM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: VICH 2037 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)