Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | xbrl | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Legale ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 7, 3520 Farum (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundevedsgade 2, st. th., 1751 København V (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2010-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JSG AF 1/8 2010 ApS. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2012-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: GAMMELGÅRDSVEJ 86 ApS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2014-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: THDK Entreprise ApS. (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: THDK Entreprise ApS. (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: THDK Entreprise ApS. (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2016-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GAMMELGÅRDSVEJ 86 ApS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2024-06-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-10-07 fjernes Revisor: Charlotte Kure Bjerre (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2013-09-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-09-26)
Den 2013-09-17 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2013-09-17 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2013-05-01 tilføjes Direktion: Jan Henrik Søe-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, investeringsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Vedtægter: 2013-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 fjernes Bestyrelse: Søren Bay Wedebye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundevedsgade 2, st. th., 1751 København V (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2011-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 32, kl. bagh., 1153 København K (offentliggjort 2010-08-19)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-29 tilføjes Legale ejere: JHSP ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 32, kl. bagh., 1153 København K (offentliggjort 2010-08-19)
Den 2010-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundevedsgade 2, 1751 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-02 tilføjes Legale ejere: RLH I ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2006-02-24)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-24 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2006-02-24)
Den 2006-02-23 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2006-02-22 tilføjes Bibranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-05 fjernes Revisor: Revisor Erik Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Revisor: Revisor Erik Larsen, Charlotte Kure Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 fjernes Revisor: Georg Jøker Nissen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 fjernes Bestyrelse: Yvonne Jarner Møbius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-26 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET VALBY LANGGADE 7B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 tilføjes Reelle ejere: Søren Bay Wedebye, Jan Henrik Søe-Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1993-02-10 fjernes Bestyrelse: Søren Grasto (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-02-10 fjernes Revisor: Leif Bjørn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-08 tilføjes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET LUDWIGSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-07 fjernes Navne: VICH 2026 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-02 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundevedsgade 2, 1751 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Grasto (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: VICH 2026 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Leif Bjørn, EJENDOMSSELSKABET VALBY LANGGADE 7B ApS, Georg Jøker Nissen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)