Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Mogensen | 08.02.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjørn Bang | 15.10.2019 | 08.02.2021 | direktør |
Jens Bang | 01.01.1990 | 15.10.2019 | direktør |
Per Munkesø | 01.01.1990 | 22.12.1994 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.01.1990 | 07.08.1990 | direktør |