Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Christian Nielsen | 01.01.1990 | 28.06.1999 | direktion |
Jan Møller Espensen | 01.01.1990 | 06.05.1994 | direktion |
Kurt Bjarne Sørensen | 01.01.1990 | 22.02.1991 | direktion |
Peter Dalegaard Mikkelsen | 01.01.1990 | 22.02.1991 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.01.1990 | 06.08.1990 | direktion |