Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (CVR 73233313) | OPLØSTEFTERKONKURS | 01.01.1990 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Helle Birgitte Larsen | 14.10.2016 | 16.05.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Tommy Bach Lauritsen | 26.03.2016 | 13.10.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Hanne Lauritsen | 24.08.1990 | 25.03.2016 | 100,00% | 100,00 % |