Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Lundsgaard | 01.01.1990 | 17.12.2013 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.01.1990 | 06.07.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Majbrit Lundsgaard | 27.02.2007 | 17.12.2013 | formand |
Michael Lundsgaard | 05.03.2004 | 17.12.2013 | bestyrelse |
Jesper Lundsgaard | 03.04.1995 | 17.12.2013 | bestyrelse |
Bent Lundsgaard | 01.01.1990 | 17.12.2013 | bestyrelse |
Anne Lise Lundsgaard | 01.01.1990 | 27.02.2007 | bestyrelse |
Ove Hvingelby | 01.01.1990 | 03.04.1995 | bestyrelse |