Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 13.03.1995 | 13.03.1995 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 26.06.1992 | 12.03.1995 |
NORMAL | 01.01.1990 | 25.06.1992 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Jens Kristian Gade Spanggaard. | 01.01.1990 | 13.03.1995 |
Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen | 01.01.1990 | 06.03.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
LARS HOLDING A/S | 07.03.1991 | 21.03.1995 |
VICH 1907 A/S | 01.01.1990 | 06.03.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator | 25.11.1990 | 13.03.1995 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.