Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-05-02 fjernes Binavne: DANSTEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 42, 4295 Stenlille (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 fjernes Bestyrelse: Carsten Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Direktion: Steffen Høyer-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 fjernes Navne: MBC BYGGESERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-04-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Stiftere: LUNDEGAARD A/S, KROGHS A/S, Birthe Marie Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-14 fjernes Revisor: EEL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Bestyrelse: Steffen Høyer-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-23 tilføjes Bestyrelse: Carsten Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-23 fjernes Bestyrelse: Bjarne Søgaard Heilesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 tilføjes Revisor: EEL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 42, 4295 Stenlille (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgildsmindevej 7, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2002-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel,entreprenørarbejde, finansiering, besiddelse af værdipapirer, fast ejendom og andet efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Vedtægter: 2002-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-01 tilføjes Direktion: Steffen Høyer-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-31 fjernes Direktion: Hans Erik Ubbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgildsmindevej 7, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 2, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-14 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 fjernes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 1999-11-29)
Den 1999-11-29 tilføjes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 1999-11-29)
Den 1999-11-28 fjernes Hovedbranche: Grus- og sandgrave, sandsugning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-23 fjernes Direktion: Bjarne Søgaard Heilesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Hans Erik Ubbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Navne: MBC BYGGESERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-21 fjernes Navne: MBC BYGGEPLADSSERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-07 tilføjes Navne: MBC BYGGEPLADSSERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-06 fjernes Navne: STENOPAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-06 tilføjes Bestyrelse: Lene Hegner Strandquist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 fjernes Bestyrelse: Steen Mølbach Krogh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Direktion: Bjarne Søgaard Heilesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 fjernes Direktion: Steen Mølbach Krogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Bestyrelse: Søren Hertel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 tilføjes Navne: STENOPAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-07 fjernes Navne: DANSTEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-20 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 2, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-30 tilføjes Bestyrelse: Niels Peter Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Binavne: DANSTEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Direktion: Steen Mølbach Krogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Hovedbranche: Grus- og sandgrave, sandsugning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-30 tilføjes Navne: DANSTEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Stiftere: LUNDEGAARD A/S, KROGHS A/S, Birthe Marie Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)