Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-11-17 fjernes Navne: I. NEDERGAARD & SØN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ubberødvej 38, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Bestyrelse: Helle Pam Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Direktion: Jørn Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Revisor: Kristian Jensen Krogsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og entreprenørvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Vedtægter: 1991-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Navne: I. NEDERGAARD & SØN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 fjernes Navne: DRAS NR. 1211 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 fjernes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ubberødvej 38, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: DRAS NR. 1211 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, Kristian Jensen Krogsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)