Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 45, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-04 fjernes Direktion: Jens Færløv Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-04 fjernes Navne: GO GOLF ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-04-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Revisor: Dennis Gilbert Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Stiftere: OLE NONBYE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 45, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2006-01-31)
Den 2006-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2006-01-31)
Den 2006-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Halkjærvej 16 b., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-11 tilføjes Direktion: Jens Færløv Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-11 fjernes Direktion: Karin Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-16 tilføjes Revisor: Dennis Gilbert Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkjærvej 16 b., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2003-09-11)
Den 1997-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Digtervejen 9, 9100 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-09 tilføjes Formål: Selskabets navn er Go Golf ApS. Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. Selskabets formål er at drive handel, herunder eksport og import af golfudstyr og golfbeklædning, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-09 tilføjes Vedtægter: 1997-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-29 tilføjes Navne: GO GOLF ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-28 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1.1.1990 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-28 fjernes Direktion: Per Rønnow Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Digtervejen 9, 9100 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-28 tilføjes Direktion: Per Rønnow Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-28 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1.1.1990 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-28 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Stiftere: OLE NONBYE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)