Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2002-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Leifsgade 6, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 fjernes Direktion: Hanne Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 fjernes Navne: MALERFIRMAET NIKANDER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Stiftere: Helge Nikander Nilsson, Hanne Nilsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-12 fjernes Direktion: Helge Nikander Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for service, håndværk, fabrikation, entreprise, rådgivning samt handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Vedtægter: 1996-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-07 tilføjes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-07 fjernes Revisor: GRANADA BOATS ApS MARIAGER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leifsgade 6, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-29 tilføjes Direktion: Helge Nikander Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-29 tilføjes Navne: MALERFIRMAET NIKANDER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Revisor: GRANADA BOATS ApS MARIAGER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Stiftere: Helge Nikander Nilsson, Hanne Nilsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)