Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-12-22 fjernes Binavne: DANSKE PERSONFORSIKRING, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB, DANSKE INSURANCE GENERAL INSURANCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-02 fjernes Bestyrelse: Poul Rise Groth Almlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Direktion: Kim Bruhn-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-02 fjernes Navne: DANSKE FORSIKRING SKADE. FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-12-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2007-09-15 tilføjes Bestyrelse: Anne Christina Skjønnemand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-15 fjernes Bestyrelse: Birgit Echwald Sevel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er forsikringsvirksomhed af enhver art, alene med undtagelse af livsforsikringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller 2. bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller 3. en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Vedtægter: 2006-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Rise Groth Almlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Kim Bruhn-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Direktion: Leif Arne Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: topdanmark@topdanmark.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: topdanmark@topdanmark.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-03-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1092 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Bestyrelse: Søren Møller Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Direktion: Leif Arne Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Direktion: Erik Bonnerup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Jesper Ovesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 fjernes Bestyrelse: Karsten Sivebæk Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-31 tilføjes Navne: DANSKE FORSIKRING SKADE. FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-30 fjernes Navne: DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-30 tilføjes Bestyrelse: Karsten Sivebæk Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Navne: DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-17 fjernes Navne: FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-17 fjernes Binavne: DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 tilføjes Direktion: Erik Bonnerup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Direktion: Peter Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-17 tilføjes Bestyrelse: Henning Ejvind Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-17 fjernes Bestyrelse: Jørgen Due Pernø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 fjernes Direktion: Jørgen Due Pernø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-09 fjernes Bestyrelse: Knud Johannes Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Bestyrelse: Hans Jakobsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-18 fjernes Bestyrelse: Frans Henrik Witt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 fjernes Bestyrelse: Hans Ejvind Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-18 fjernes Bestyrelse: Jette Marianne Arnskjold (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Bestyrelse: Henning Ejvind Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Direktion: Henrik Jess (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1092 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-17 tilføjes Bestyrelse: Henning Ejvind Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Binavne: DANSKE FORSIKRING, SKADE, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, DANSKE PERSONFORSIKRING, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB, DANSKE INSURANCE GENERAL INSURANCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Direktion: Henrik Jess (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-17 tilføjes Navne: FORSIKRINGSSELSKABET DANSKE PHØNIX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Revisor: Green IV ApS, CJ Partnership I/S, Green IV ApS, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)