Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sonja Jessie Høfler | 01.01.1990 | 11.11.2008 | direktion |
Per Johan Gottlob Holleufer | 01.01.1990 | 24.08.1993 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1990 | 27.08.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gunnar Lyngaas | 01.01.1990 | 24.08.1993 | bestyrelse |
Per Andersson | 01.01.1990 | 24.08.1993 | bestyrelse |
Odd Gulbrandsen | 01.01.1990 | 24.08.1993 | bestyrelse |
Rolf Gjølme | 01.01.1990 | 27.05.1991 | bestyrelse |
Rolf Kaalstad | 01.01.1990 | 06.12.1990 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1990 | 27.08.1990 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.01.1990 | 27.08.1990 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.01.1990 | 27.08.1990 | bestyrelse |