Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 7, 1606 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Direktion: Finn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 fjernes Navne: NORDIC AVIATION CLAIMS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Stiftere: Kai Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-17 tilføjes Bestyrelse: Susan Viola Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-29 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skadereguleringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed for fly (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 tilføjes Vedtægter: 2002-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Bestyrelse: Mona Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Bestyrelse: Henning Falck Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Bestyrelse: Ole Lyngsie (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-27 fjernes Bestyrelse: Kai Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-26 tilføjes Bestyrelse: Ole Lyngsie (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 fjernes Bestyrelse: Henriette Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-27 tilføjes Bestyrelse: Mona Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Bestyrelse: Bjarne Johan Krokeide (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Bestyrelse: Bo johan Christer Lindevall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-01 fjernes Direktion: Christian Mørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Bestyrelse: Bo johan Christer Lindevall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Bestyrelse: Jørgen Berg Steffensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Direktion: Finn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 tilføjes Bestyrelse: Ivar Sigmund Williksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 fjernes Bestyrelse: Anton Henning Flåen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 tilføjes Bestyrelse: Carsten Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Bestyrelse: Kjeld Palm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-23 fjernes Bestyrelse: Peter Preis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 7, 1606 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Preis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-28 tilføjes Direktion: Christian Mørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-28 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-28 tilføjes Navne: NORDIC AVIATION CLAIMS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-28 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-28 tilføjes Stiftere: Kai Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)