Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-08-25 fjernes Navne: LARSEN CABLE TECHNIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 45, 4970 Rødby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Direktion: Svend Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Sjølin & Rasmussen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-21 tilføjes Navne: LARSEN CABLE TECHNIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-20 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3093 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-20 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-20 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Vedtægter: 1990-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 45, 4970 Rødby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3093 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet Sjølin & Rasmussen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)