Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østengårdvej 30, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 fjernes Direktion: Anders Kristian Viig Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3036 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Vedtægter: 1996-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-15 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Direktion: Kristian Bonde Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østengårdvej 30, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3036 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)