Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Borup | 01.05.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Borup | 01.01.1990 | 30.04.2009 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 05.07.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mogens Anker Rosenkilde | 25.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Preben Rosenkilde | 25.03.2022 | formand |
Karsten Borup | 28.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Borup | 28.04.2009 | 25.03.2022 | formand |
Dorte Borup | 15.03.2007 | 25.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Borup | 01.01.1990 | 15.03.2007 | formand |