Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PEHSB ApS (CVR 71283119) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 10.05.1986 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 10.05.1986 | |
Susanne Saul Stakemann | 10.05.1986 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Harbour Group Holding ApS (CVR 36943378) | NORMAL | 31.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
A/S J. LAURITZEN'S EFTF.. ESBJERG (CVR 49625510) | 29.09.1986 | 30.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Noble Cayman SCS Holding Ltd (CVR 37013188) | Aktiv | 09.03.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
CHAMPION TECHNOLOGIES AS (CVR 34139202) | Ophørt | 01.02.2012 | 02.05.2016 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
JUTLANDIA TECHNIC K/S (CVR 16305170) | SLETTET | 29.04.1992 | 19.07.2012 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
JUTLANDIA TECHNIC K/S (CVR 24251667) | Ophørt | 29.04.1992 | 29.04.1992 | 100,00% | 100,00% |
JUTLANDIA TERMINAL K/S (CVR 16305103) | SLETTET | 23.12.1991 | 06.06.2001 | 100,00% | 100,00% |