Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-04-06 fjernes Navne: JNT AF 15.10.1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordkrogen 24, 7300 Jelling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Bestyrelse: Kristian Hvelplund (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Direktion: Torben Grunnet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET VESTERLED 5. SØNDERSØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Stiftere: Henrik Olsen, Ebbe Petersen, Annelise Munk Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Peter Wind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 fjernes Bestyrelse: Niels Kristian Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 tilføjes Navne: JNT AF 15.10.1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-20 fjernes Navne: A/S JELLING NY TRÆLAST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med trælast- og bygningsartikler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-15 tilføjes Vedtægter: 1993-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Bestyrelse: Annelise Munk Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-02 fjernes Direktion: Ebbe Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordkrogen 24, 7300 Jelling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Bestyrelse: Annelise Munk Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Direktion: Ebbe Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Navne: A/S JELLING NY TRÆLAST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET VESTERLED 5. SØNDERSØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Stiftere: Henrik Olsen, Ebbe Petersen, Annelise Munk Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)