Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-04-22 fjernes Binavne: DANSK IS & KØLETEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-22 fjernes Navne: FAST FOOD AUTOMATER DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 67, 6500 Vojens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Bestyrelse: Lis Møller Houmølle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Direktion: Ann Møller Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Revisor: Peter Raun Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Navne: FAST FOOD AUTOMATER DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-25 fjernes Navne: DANSK IS & KØLETEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-25 fjernes Bestyrelse: Jan Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-18 tilføjes Vedtægter: 1991-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Navne: DANSK IS & KØLETEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3003 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 67, 6500 Vojens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Binavne: DANSK IS & KØLETEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3003 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Peter Raun Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)