Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Kendal Nielsen | 09.11.1989 | 28.04.1993 | direktion |
Lars Grønborg Eskesen | 09.11.1989 | 28.04.1993 | direktion |
Steen Rasborg | 09.11.1989 | 06.08.1992 | direktion |
Bodil Nyboe Andersen | 09.11.1989 | 23.11.1990 | direktion |
Mogens Kristian Mogensen | 09.11.1989 | 20.03.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Ruud | 02.01.2001 | 01.11.2001 | bestyrelse |
Carl-Johan Gustav Granvik | 21.06.2000 | 01.11.2001 | bestyrelse |
Markku Lauri Juhani Pohjola | 21.06.2000 | 01.11.2001 | bestyrelse |
Erik Arne Liljedahl | 21.06.2000 | 01.11.2001 | bestyrelse |
Lars-Göran Nordström | 21.06.2000 | 01.11.2001 | bestyrelse |
Thorleif Krarup | 21.06.2000 | 01.11.2001 | formand |
Hans Folkeson Dalborg | 21.06.2000 | 02.01.2001 | næstformand |
Antony Kristian Mærsk | 11.05.1999 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Antony Kristian Mærsk | 11.05.1999 | 11.05.1999 | personlig_suppleant |
Mogens Tom Jakobsen | 13.04.1999 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Leif Hede-Nielsen | 13.04.1999 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Jørgen Mikael Ole Olufsen | 13.04.1999 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Niels Erik Schultz-Petersen | 13.04.1999 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Jens Lyngbo | 13.04.1999 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Maj Charlotte Kondrup-Gram | 13.04.1999 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Birthe Karen Petersen | 13.04.1999 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Per Skov | 13.04.1999 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Connie Morbitzer Borgen | 13.04.1999 | 21.06.2000 | personlig_suppleant |
Lene Birgitte Olsen | 13.04.1999 | 21.06.2000 | personlig_suppleant |
Claus Høeg Madsen | 13.04.1999 | 21.06.2000 | næstformand |
Simon Agesen | 13.04.1999 | 11.05.1999 | bestyrelse |
Kent Petersen | 03.09.1998 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Majbritt Garbul Tobberup | 03.09.1998 | 21.06.2000 | personlig_suppleant |
Lene Haulrik | 09.04.1997 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Kent Petersen | 09.04.1997 | 03.09.1998 | personlig_suppleant |
Ole Werner Vilhelmsen | 09.04.1997 | 30.06.1998 | personlig_suppleant |
Thorkild Sejer Rasmussen | 15.06.1993 | 21.06.2000 | personlig_suppleant |
Mona Svan | 15.06.1993 | 21.06.2000 | personlig_suppleant |
Niels Peter Nielsen | 15.06.1993 | 09.04.1997 | personlig_suppleant |
Inge Højsgaard | 15.06.1993 | 09.04.1997 | personlig_suppleant |
Ole Werner Vilhelmsen | 15.06.1993 | 16.04.1996 | bestyrelse |
Laurids Caspersen Boisen | 09.11.1989 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Steffen Hvidt | 09.11.1989 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Mogens Petersen | 09.11.1989 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Povl Høier | 09.11.1989 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Mogens Christian Hugo | 09.11.1989 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Holger Klindt Andersen | 09.11.1989 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Keld Sengeløv | 09.11.1989 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Brita Kierrumgaard | 09.11.1989 | 21.06.2000 | bestyrelse |
Jørgen Høeg Pedersen | 09.11.1989 | 21.06.2000 | formand |
Niels Ørgaard | 09.11.1989 | 26.10.1998 | næstformand |
Karen Madsen | 09.11.1989 | 30.06.1998 | bestyrelse |
Lise Kirsten Jensen | 09.11.1989 | 09.04.1997 | bestyrelse |
Jens Christian Kirketerp Jensen | 09.11.1989 | 16.04.1996 | bestyrelse |
Lene Haulrik | 09.11.1989 | 16.04.1996 | personlig_suppleant |
Hanne Milling | 09.11.1989 | 15.06.1993 | bestyrelse |
Gudrun Frifelt | 09.11.1989 | 15.06.1993 | personlig_suppleant |
Kai Carlsen | 09.11.1989 | 15.06.1993 | personlig_suppleant |
Ole Werner Vilhelmsen | 09.11.1989 | 15.06.1993 | personlig_suppleant |
Flemming Niels Johansen | 09.11.1989 | 15.06.1993 | personlig_suppleant |
Allan Philip | 09.11.1989 | 26.05.1993 | bestyrelse |
Morten Balling | 09.11.1989 | 26.05.1993 | bestyrelse |
Kai Hugo Schrøder | 09.11.1989 | 26.05.1993 | formand |
Mogens Kierulff | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Anton Kirstein Pedersen | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Jørgen Henning Eiberg | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Knud Overø | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Ib Erik Steen Iversen | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Ib Emil Nielsen | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Poul Andreassen | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Anne-Grethe Olsen | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Thorkild Sejer Rasmussen | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Helge Nielsen | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Niels Peter Nielsen | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Jens Jørgen Vildbrad | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Ellen Wolgast | 09.11.1989 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Tonny Carl Pedersen | 09.11.1989 | 11.05.1992 | personlig_suppleant |
Birgit Maj-Britt Hupfeld | 09.11.1989 | 11.05.1992 | personlig_suppleant |
Leif Husballe | 09.11.1989 | 11.05.1992 | personlig_suppleant |
Søren Dalmark | 09.11.1989 | 20.08.1990 | bestyrelse |
Anne-Grethe Olsen | 09.11.1989 | 20.08.1990 | personlig_suppleant |
Henrik Mogens Wedell-Wedellsborg | 09.11.1989 | 20.03.1990 | bestyrelse |
Oluf Christian Engell | 09.11.1989 | 20.03.1990 | bestyrelse |
Mogens Kristian Mogensen | 09.11.1989 | 20.03.1990 | bestyrelse |