Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Birgitte Krogsgaard Danø | 15.09.1989 | 03.12.2001 | |
Kirsten Dorrit Lousen | 15.09.1989 | 03.12.2001 | |
Steen Bechgaard Danø | 15.09.1989 | 03.12.2001 |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Partrederiet Stevns Multi Ships II (CVR 25733193) | Ophørt | 01.11.2000 | 31.12.2009 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
PARTREDERIET STEVNS MULTI SHIPS (CVR 11935435) | Ophørt | 01.01.1992 | 03.12.2001 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |