Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Johan Skannerup | 16.12.1975 | 09.01.1995 | direktion |
John Laverenz Nørgaard | 16.12.1975 | 21.12.1989 | direktion |
Kristian Armose Lauridsen | 16.12.1975 | 14.04.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mona Dahl Martinussen | 16.12.1975 | 09.01.1995 | bestyrelse |
Niels Johan Skannerup | 16.12.1975 | 09.01.1995 | bestyrelse |
Lene Brücher | 16.12.1975 | 04.06.1992 | bestyrelse |
Eigil Pedersen | 16.12.1975 | 04.06.1992 | bestyrelse |
Kurt Armose Lauridsen | 16.12.1975 | 21.12.1989 | bestyrelse |
John Laverenz Nørgaard | 16.12.1975 | 21.12.1989 | bestyrelse |
Kristian Armose Lauridsen | 16.12.1975 | 21.12.1989 | bestyrelse |
Niels Pagter Kristensen | 16.12.1975 | 23.01.1989 | bestyrelse |