Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-06-03 fjernes Navne: MAGNUM DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Stiftere: SHB 300 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Bestyrelse: Bjørn Yngve Magnusson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Direktion: Lars Rohde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-25 tilføjes Navne: MAGNUM DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 fjernes Navne: SHB 403 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 fjernes Direktion: Johan Christoffer Schwarz-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 fjernes Revisor: K J Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør eller eet bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 tilføjes Vedtægter: 1990-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Yngve Magnusson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Direktion: Johan Christoffer Schwarz-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Navne: SHB 403 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Revisor: K J Consult, INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Stiftere: SHB 300 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)