Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-06-26 fjernes Navne: TRIGE KIOSKSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Trige Møllevej 40, 8380 Trige (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1994-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 fjernes Revisor: Henry Dalgaard Jepsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 fjernes Direktion: Keld Ulrik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1994-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-20 tilføjes Vedtægter: 1994-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET H.G. JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 fjernes Direktion: Keld Ulrik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Navne: TRIGE KIOSKSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Navne: ADR NR. 1556 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trige Møllevej 40, 8380 Trige (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1556 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, REVISIONSFIRMAET H.G. JENSEN ApS, Henry Dalgaard Jepsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)