Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Gorm Jørgensen | 28.06.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Vogt Lock | 01.01.2019 | 28.06.2020 | direktør |
Neil Anthony James Humphrey | 31.12.2017 | 31.12.2018 | direktør |
Haluk Ilkdemirci | 24.06.2016 | 31.12.2017 | direktør |
Javier Cortes Agusti | 05.10.2015 | 24.06.2016 | direktør |
Haluk Ilkdemirci | 12.04.2005 | 05.10.2015 | direktion |
Jørgen Juul Bertelsen | 09.11.2004 | 31.12.2018 | direktion |
Sven Carsten Sachse | 09.11.2004 | 12.04.2005 | direktion |
Anders Andersen | 01.01.1990 | 09.11.2004 | direktion |
Wilhelm Arnold Muller | 01.01.1990 | 09.11.2004 | direktion |
Dan Rybak | 01.01.1990 | 04.10.1990 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jari Vesa Nurmi | 07.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Gorm Jørgensen | 28.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ola Rickard Niedomysl | 01.01.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Winkler Guldager | 01.01.2019 | 07.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Vogt Lock | 01.01.2019 | 28.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Andersen | 01.01.1990 | 29.01.2003 | bestyrelse |
Udo Max Herbert Andreas Rost | 01.01.1990 | 29.01.2003 | bestyrelse |
Wilhelm Arnold Muller | 01.01.1990 | 29.01.2003 | bestyrelse |
Sven Carsten Sachse | 01.01.1990 | 29.01.2003 | bestyrelse |
Joachim Walter Kellner | 01.01.1990 | 29.01.2003 | bestyrelse |
Uwe Heimsoth | 01.01.1990 | 23.12.1992 | bestyrelse |
Ulrich Willi Husemann | 01.01.1990 | 05.03.1991 | bestyrelse |
Dan Rybak | 01.01.1990 | 04.10.1990 | bestyrelse |
Annalise Stege | 01.01.1990 | 04.10.1990 | bestyrelse |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.01.1990 | 04.10.1990 | formand |