Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-03-10 fjernes Navne: BURT SEEGER STILLS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Revisor: Reg. revisor Henning Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Stiftere: Burt Bjarne Seeger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 fjernes Direktion: Burt Bjarne Seeger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Direktion: Burt Bjarne Seeger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af fotografatelier og be- slægtet virksomhed, samt investering og formueforvalt- ning af selskabets midler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Navne: BURT SEEGER STILLS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Revisor: Reg. revisor Henning Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Stiftere: Burt Bjarne Seeger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Vedtægter: 1989-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)