Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Høy | 01.01.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Henrik Skovdal | 01.01.1990 | 01.01.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Elin Vieland Høy | 16.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Landdorf Rasmussen | 16.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Høy | 31.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristina Karen Deely | 23.09.2022 | 16.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tine Jasper | 06.09.2019 | 23.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Rahbek Hansen | 06.09.2019 | 23.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Ingemann Nielsen | 16.04.2018 | 23.09.2022 | formand |
Mikkel Bjergsø | 16.04.2018 | 14.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Ingemann Nielsen | 09.09.2016 | 15.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Høy | 25.08.2011 | 28.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Per Henrik Karlsson | 19.08.2004 | 09.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
John Lange | 20.08.1998 | 16.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Inge Diallo Folting | 24.11.1992 | 06.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Carl Henrik Skovdal | 01.01.1990 | 06.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Holck-Andersen | 01.01.1990 | 16.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Kjeldgaard Ottesen | 01.01.1990 | 01.01.1999 | formand |
Jørgen Visti Andersen | 01.01.1990 | 15.03.1991 | formand |