Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Rauff Hansen | 01.07.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Rauff Hansen | 01.07.1989 | 19.03.1993 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Rauff-Bjerre | 17.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Merete Bundgaard | 27.02.2008 | bestyrelse |
Niels Rauff Hansen | 01.07.1989 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Erik Høj Andersen | 20.01.2011 | 21.05.2019 | bestyrelse |
Søren Hjortshøj Nielsen | 22.12.2004 | 27.02.2008 | næstformand |
Jens Rauff Hansen | 01.07.1989 | 17.05.2016 | formand |
Dorte Madsen | 01.07.1989 | 02.09.1997 | bestyrelse |
Mie Kristine Hansen | 01.07.1989 | 02.09.1997 | bestyrelse |
Niels Rauff Hansen | 01.07.1989 | 19.03.1993 | bestyrelse |