Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Maltegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-30 fjernes Bestyrelse: Hans Ole Busch Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Direktion: Jorge Schwerdtfeger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-30 fjernes Navne: RIT NR. 37 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-10-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Stiftere: Svend Bjørk Nielsen, Svend Aage Iversen, Poul-Erik Blach Mogensen, Orla Kjeld Bothe, Ole Andreas Laursen, Niels-Christian Skovgaard, Laurids Iversen, Jens Jensen, Henning Nørgaard, Hans Jørn Ginnerup, Frede Jakobsen, Finn Knud Mortensen, Erling Vasegaard, Bjarne Steen Knudsen, Bent Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Bestyrelse: Keld Erling Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Bestyrelse: Sven Agner Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Direktion: Jorge Schwerdtfeger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Direktion: Henrik Anders Vinten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Revisor: SELSKAB NR. 19035290 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 tilføjes Navne: RIT NR. 37 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-21 fjernes Navne: R I M NR. 37 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-21 fjernes Bestyrelse: Ronald Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 fjernes Direktion: Ronald Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 fjernes Revisor: 1.8. 1997 LUNDERSKOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og salge fast ejendom, løsøre, værdipapirer samt valuta og i forbindelse hermed stående virksomhed samt at udøve næring ved financiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 tilføjes Vedtægter: 1993-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 tilføjes Bestyrelse: Steen Erik Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 fjernes Bestyrelse: Orla Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-09 tilføjes Navne: R I M NR. 37 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-08 fjernes Navne: V.I. INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-08 fjernes Bestyrelse: Søren Nørbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-08 fjernes Direktion: Ove Rønne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-08 fjernes Revisor: Henning Raaby Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-23 tilføjes Navne: V.I. INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-22 fjernes Navne: VALUTA INVEST 3 AF 11.12.1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-22 fjernes Bestyrelse: Jens Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Direktion: Jens Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Revisor: A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maltegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-11 tilføjes Bestyrelse: Jens Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Direktion: Jens Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-11 tilføjes Navne: VALUTA INVEST 3 AF 11.12.1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-11 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Revisor: A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB, Henning Raaby Olsen, 1.8. 1997 LUNDERSKOV A/S, SELSKAB NR. 19035290 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Stiftere: Svend Bjørk Nielsen, Svend Aage Iversen, Poul-Erik Blach Mogensen, Orla Kjeld Bothe, Ole Andreas Laursen, Niels-Christian Skovgaard, Laurids Iversen, Jens Jensen, Henning Nørgaard, Hans Jørn Ginnerup, Frede Jakobsen, Finn Knud Mortensen, Erling Vasegaard, Bjarne Steen Knudsen, Bent Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)