Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leif Henning Larsen | 02.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Lisbeth Andreasen | 02.01.1990 | 24.11.1995 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lis Thirstrup Petersen | 20.11.2006 | formand |
Leif Henning Larsen | 02.01.1990 | bestyrelse |
Karin Thirstrup Larsen | 02.01.1990 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Bacci Hartz | 29.11.2000 | 20.11.2006 | formand |
Jan Petersen | 02.01.1990 | 04.11.2002 | bestyrelse |
Harry Thirstrup Andreasen | 02.01.1990 | 29.11.2000 | formand |