Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-02-15 fjernes Navne: ADELSTEN CATERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkholm 3, 4241 Vemmelev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Direktion: Lars Adelsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER AAGAARD A pS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-18 tilføjes Navne: ADELSTEN CATERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Navne: ADR NR. 1527 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 tilføjes Vedtægter: 1990-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkholm 3, 4241 Vemmelev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1527 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, REVISIONSFIRMAET PER AAGAARD A pS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)