Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Hasselsteen | 13.11.1989 | 12.04.2022 | direktør |
Lene Nygaard Hasselsteen | 13.11.1989 | 11.11.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Nygaard Hasselsteen | 13.11.1989 | 30.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jan Hasselsteen | 13.11.1989 | 30.12.1996 | formand |