Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Kobbernagel | 26.02.2021 | 28.06.2023 | direktør |
Britt Kobbernagel | 26.05.2014 | 26.02.2021 | direktør |
Hardy Kobbernagel | 14.12.1989 | 26.05.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katrine Helmer Andrea | 01.06.2014 | 03.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Kobbernagel | 10.06.2003 | 03.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Britt Kobbernagel | 14.12.1989 | 03.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hardy Kobbernagel | 14.12.1989 | 01.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Carl Kobbernagel Hansen | 14.12.1989 | 10.06.2003 | bestyrelsesmedlem |