Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-03-09 fjernes Navne: H.H. HANDEL OG SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 29, 8250 Egå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 fjernes Revisor: R. HUEG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-23 fjernes Direktion: Ella Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-07 tilføjes Navne: H.H. HANDEL OG SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 fjernes Navne: HARHOLT BLOMSTER ENGROS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 fjernes Direktion: Hanne Harholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 fjernes Revisor: Henning Christian Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er inden- og udenlandsk handel, import og eksport (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Vedtægter: 1991-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Navne: HARHOLT BLOMSTER ENGROS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2926 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 29, 8250 Egå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2926 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Henning Christian Jensen, R. HUEG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)