Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Formål | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 131, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 131, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-10 tilføjes Navne: Hejreskovvej 6 ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-09 fjernes Navne: JBE CHEMICAL ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-10 tilføjes Vedtægter: 2020-03-10 (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-02-25 tilføjes Legale ejere: JBR Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-25 fjernes Legale ejere: Jan Boye Rasmussen (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje fast ejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-22 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-22 tilføjes Vedtægter: 2019-04-22 (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 131, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 131, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 131, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 131, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 131, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 131, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-25 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-04 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-28 fjernes Revisor: SMLJ AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-11 tilføjes Direktion: Jan Boye Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-11 fjernes Direktion: Erik Bruno Boye Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 131, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-09)
Den 1996-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldenvej 15, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion og handel indenfor den kemiske branche og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1996-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Vedtægter: 1996-11-22 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1995-10-27 tilføjes Navne: JBE CHEMICAL ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 1995-10-26 fjernes Navne: STURE KEMI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-06 tilføjes Bestyrelse: Erik Bruno Boye Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-06 fjernes Bestyrelse: Birgit Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-06 tilføjes Direktion: Erik Bruno Boye Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-06 fjernes Direktion: Birgit Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-12-11 tilføjes Navne: STURE KEMI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-10 fjernes Navne: SNEKKERSTEN-HELSINGBORG RUTEN 1990 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-15 tilføjes Navne: SNEKKERSTEN-HELSINGBORG RUTEN 1990 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-14 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2908 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldenvej 15, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-01 tilføjes Bestyrelse: Birgit Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Legale ejere: Jan Boye Rasmussen (offentliggjort 2020-03-24)
Den 1989-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2908 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Boye Rasmussen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1989-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1989-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SMLJ AF 1992 ApS, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)