Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-09-05 fjernes Navne: KIRKHOLT CENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mylundvej 57, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-18 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-18 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-18 fjernes Revisor: GBJ REVISION & ØKONOMISK RÅDGIVNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-18 fjernes Stiftere: Henrik Bjørn Skaarup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-28 fjernes Bestyrelse: Birthe Rosenfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-28 fjernes Direktion: Richard Leonard Brun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-13 tilføjes Navne: KIRKHOLT CENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-12 fjernes Navne: HBS 420 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-12 fjernes Direktion: Henrik Bjørn Skaarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af kursusvirksomhed og atelierudlejning samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-06 tilføjes Vedtægter: 1990-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mylundvej 57, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Bestyrelse: Birthe Rosenfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Direktion: Henrik Bjørn Skaarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Navne: HBS 420 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, GBJ REVISION & ØKONOMISK RÅDGIVNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Stiftere: Henrik Bjørn Skaarup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)