Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Jensen-Agerkilde | 02.02.2017 | 15.11.2017 | direktør |
Lars Elsborg | 09.12.2013 | 02.02.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Amby Jensen | 02.02.2017 | 15.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Juhl | 10.02.2016 | 15.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Knud Mogens Søby | 24.04.2014 | 15.11.2017 | bestyrelse |
Steen Egede Hansen | 24.04.2014 | 15.11.2017 | formand |
Jannik Bruun Kaysen | 24.04.2014 | 02.02.2017 | bestyrelse |
John Juhl | 24.04.2014 | 09.02.2016 | suppleant |
Thomas Jensen-Agerkilde | 29.04.2013 | 15.11.2017 | bestyrelse |
Rasmus Stadsgaard | 29.04.2013 | 10.02.2016 | bestyrelse |
Kurt Nørrisgaard | 29.04.2013 | 22.03.2015 | bestyrelse |