Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-04-10 fjernes Navne: ØSH 25413 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Hareskovvej 321, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Direktion: Kirsten Haugaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-20 tilføjes Navne: ØSH 25413 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 fjernes Navne: MALERFIRMA SVEND HANSEN ApS AF 1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive malervirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-16 tilføjes Vedtægter: 1995-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 tilføjes Direktion: Kirsten Haugaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 fjernes Direktion: Svend Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-23 tilføjes Navne: MALERFIRMA SVEND HANSEN ApS AF 1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Navne: SCSK 1531 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lundgaard-Andersen & Glud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Hareskovvej 321, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: SCSK 1531 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lundgaard-Andersen & Glud, BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)