Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-27 tilføjes Bestyrelse: Trine Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-27 fjernes Bestyrelse: Søren Nygaard (formand) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-26 fjernes Bestyrelse: Trine Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molevej 2-4, 6340 Kruså (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Molevej 2-4, 6340 Kruså (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-12 tilføjes Legale ejere: PJ-Holding ApS, Preben Matzen Stadsholt (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 fjernes Legale ejere: PJ-Holding ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 tilføjes Reelle ejere: Per Pelle Johannsen (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2022-05-11 fjernes Reelle ejere: Per Pelle Johannsen (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: PJ-Holding ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: PJ-HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-05-17 tilføjes Reelle ejere: Per Pelle Johannsen (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2021-05-16 fjernes Reelle ejere: Per Pelle Johannsen, Per Pelle Johannsen (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-11 tilføjes Bestyrelse: Trine Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2021-05-11 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Reelle ejere: Per Pelle Johannsen (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-09-24 fjernes Reelle ejere: Per Pelle Johannsen (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2004-04-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molevej 2-4, 6340 Kruså (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Molevej 2-4, 6340 Kruså (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2006-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 tilføjes Vedtægter: 2006-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molevej 2-4, 6340 Kruså (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2006-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Istedvej 2, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-12 fjernes Bestyrelse: Steen Hjorth Wrang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-01 fjernes Binavne: CARAX INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-22 tilføjes Bestyrelse: Steen Hjorth Wrang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-22 fjernes Bestyrelse: Ole Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-22 tilføjes Reelle ejere: Per Pelle Johannsen, Per Pelle Johannsen (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2005-03-22 fjernes Direktion: Aksel Damm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-20 tilføjes Legale ejere: PJ-HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-30 tilføjes Direktion: Aksel Damm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Navne: SUNDAX INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-17 fjernes Navne: CARAX INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-04-23 tilføjes Bestyrelse: Karen Margrethe Damm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-28 tilføjes Bestyrelse: Aksel Damm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-28 fjernes Bestyrelse: Mette Thu Albech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-04 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-04 fjernes Bestyrelse: Aksel Damm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-04 tilføjes Direktion: Per Pelle Johannsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-04 fjernes Direktion: Aksel Damm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-22 tilføjes Bestyrelse: Mette Thu Albech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-21 tilføjes Bestyrelse: Ole Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-21 fjernes Bestyrelse: Karen Margrethe Damm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ejlif Nielsen og Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-14 tilføjes Navne: CARAX INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-13 fjernes Navne: SUNDAX INTERNATIONAL TRADING GROUP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-07 fjernes Bestyrelse: Erik Tølbøll (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-05-31 tilføjes Navne: SUNDAX INTERNATIONAL TRADING GROUP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-30 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3593 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-30 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-05-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-05-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedvej 2, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-12-01 tilføjes Binavne: CARAX INVEST A/S, SUNDAX GARMENT MANUFACTURING CO.LTD. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2004-04-28)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3593 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet Ejlif Nielsen og Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)