Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevej 6, 6720 Fanø (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-05-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: JØRN MOURITZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Navne: JØRN MOURITZEN ApS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Reelle ejere: Jørn Mouritzen, Kirsten Mouritzen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-11-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Direktion: Jørn Mouritzen (direktion) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2013-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-10-03 tilføjes Vedtægter: 2013-10-03 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2013-10-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-07 tilføjes Navne: JØRN MOURITZEN ApS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2010-10-06 fjernes Navne: M & W ELEKTRONIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-10-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevej 6, 6720 Fanø (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2005-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavnsgade 15, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-08 tilføjes Legale ejere: JØRN MOURITZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2000-09-08 tilføjes Reelle ejere: Jørn Mouritzen, Kirsten Mouritzen (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 1998-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-07)
Den 1998-01-09 fjernes Revisor: BMR REVISION ESBJERG AF 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-11 fjernes Direktion: Hans Heinrich Weiss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: M & W ELEKTRONIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-31 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-31 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2866 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-31 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavnsgade 15, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-05-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 1989-12-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2866 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 1989-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-07)
Den 1989-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BMR REVISION ESBJERG AF 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)